范一雄簡(jiǎn)歷:玉林應(yīng)急管理局局長(zhǎng)范一雄,曾任玉林安監(jiān)局局長(zhǎng)、福綿區(qū)人大主任
范一雄同志(簡(jiǎn)歷):
范一雄,男,1965年10月生,漢族,廣西玉林福綿人,1994年10月加入中國共產(chǎn)黨,在職研究生學(xué)歷。
--------------------------------------------------------------
曾任玉林市安監(jiān)局黨組副書記、副局長(zhǎng);
2013年10月,擬提任正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù);
2013年11月,任玉林市福綿區(qū)人大常委會(huì)主任;
2014年02月,補(bǔ)選為玉林市人大常委會(huì)委員;
2018年06月,辭去玉林市第五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)委員職務(wù);
2018年06月,任玉林市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局長(zhǎng)、黨組書記;
2019年02月,任玉林市應(yīng)急管理局局長(zhǎng)、黨組副書記;
--------------------------------------------------------------
相關(guān)搜索:范一雄簡(jiǎn)歷、玉林范一雄簡(jiǎn)歷、玉林福綿范一雄人大主任、玉林安監(jiān)局范一雄局長(zhǎng)、玉林應(yīng)急管理局范一雄
范一雄,男,1965年10月生,漢族,廣西玉林福綿人,1994年10月加入中國共產(chǎn)黨,在職研究生學(xué)歷。
--------------------------------------------------------------
曾任玉林市安監(jiān)局黨組副書記、副局長(zhǎng);
2013年10月,擬提任正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù);
2013年11月,任玉林市福綿區(qū)人大常委會(huì)主任;
2014年02月,補(bǔ)選為玉林市人大常委會(huì)委員;
2018年06月,辭去玉林市第五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)委員職務(wù);
2018年06月,任玉林市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局長(zhǎng)、黨組書記;
2019年02月,任玉林市應(yīng)急管理局局長(zhǎng)、黨組副書記;
--------------------------------------------------------------
相關(guān)搜索:范一雄簡(jiǎn)歷、玉林范一雄簡(jiǎn)歷、玉林福綿范一雄人大主任、玉林安監(jiān)局范一雄局長(zhǎng)、玉林應(yīng)急管理局范一雄
沒有找到相關(guān)結(jié)果
已邀請(qǐng):
0 個(gè)回復(fù)