何新明簡(jiǎn)歷:桂林市臨桂區(qū)委原書記何新明,曾任桂林經(jīng)開區(qū)主任、臨桂縣長(zhǎng)
2015年3月24日上午,桂林市臨桂區(qū)召開全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議,桂林市委常委、組織部部長(zhǎng)李國(guó)忠出席會(huì)議并講話。桂林市委組織部副部長(zhǎng)蔡澤軍出席會(huì)議并宣讀市委文件宣布市委決定:
何新明同志任中共桂林市臨桂區(qū)委員會(huì)委員、常委、書記;
李紹政同志任中共桂林市臨桂區(qū)委員會(huì)委員、常委、副書記,桂林市臨桂區(qū)區(qū)長(zhǎng)提名人選;
李仁山同志任中共桂林市臨桂區(qū)委員會(huì)委員、常委、紀(jì)委書記;
彭代元同志不再擔(dān)任中共臨桂縣委書記、常委、委員職務(wù)。
------
何新明同志(簡(jiǎn)歷):
何新明,男,漢族, 1964年2月出生,廣西興安縣人,大學(xué)文化,法學(xué)學(xué)士,1986年7月參加工作,1992年3月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
------------------------------
曾任廣西桂林市臨桂縣委常委、副縣長(zhǎng);
2009年04月,廣西桂林市臨桂縣委副書記、臨桂新區(qū)工委副書記(正處級(jí));
2013年01月,廣西桂林市臨桂縣委副書記、臨桂新區(qū)工委副書記(正處級(jí));
2013年07月,廣西桂林市臨桂縣委副書記、縣政府黨組書記、副縣長(zhǎng)、代縣長(zhǎng),臨桂新區(qū)工委副書記;
2013年08月,廣西桂林市臨桂縣委副書記、縣政府黨組書記、縣長(zhǎng),臨桂新區(qū)工委副書記 ;? ??
2015年03月,廣西桂林市臨桂區(qū)委書記;
2020年04月,廣西桂林市臨桂區(qū)委書記,桂林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)主任;
2021年07月,桂林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一級(jí)調(diào)研員;
------------------------------
相關(guān)搜索:何新明簡(jiǎn)歷、桂林何新明簡(jiǎn)介、桂林臨桂區(qū)領(lǐng)導(dǎo)何新明、桂林市臨桂區(qū)委書記何新明
何新明同志任中共桂林市臨桂區(qū)委員會(huì)委員、常委、書記;
李紹政同志任中共桂林市臨桂區(qū)委員會(huì)委員、常委、副書記,桂林市臨桂區(qū)區(qū)長(zhǎng)提名人選;
李仁山同志任中共桂林市臨桂區(qū)委員會(huì)委員、常委、紀(jì)委書記;
彭代元同志不再擔(dān)任中共臨桂縣委書記、常委、委員職務(wù)。
------
何新明同志(簡(jiǎn)歷):
何新明,男,漢族, 1964年2月出生,廣西興安縣人,大學(xué)文化,法學(xué)學(xué)士,1986年7月參加工作,1992年3月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
------------------------------
曾任廣西桂林市臨桂縣委常委、副縣長(zhǎng);
2009年04月,廣西桂林市臨桂縣委副書記、臨桂新區(qū)工委副書記(正處級(jí));
2013年01月,廣西桂林市臨桂縣委副書記、臨桂新區(qū)工委副書記(正處級(jí));
2013年07月,廣西桂林市臨桂縣委副書記、縣政府黨組書記、副縣長(zhǎng)、代縣長(zhǎng),臨桂新區(qū)工委副書記;
2013年08月,廣西桂林市臨桂縣委副書記、縣政府黨組書記、縣長(zhǎng),臨桂新區(qū)工委副書記 ;? ??
2015年03月,廣西桂林市臨桂區(qū)委書記;
2020年04月,廣西桂林市臨桂區(qū)委書記,桂林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)主任;
2021年07月,桂林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一級(jí)調(diào)研員;
------------------------------
相關(guān)搜索:何新明簡(jiǎn)歷、桂林何新明簡(jiǎn)介、桂林臨桂區(qū)領(lǐng)導(dǎo)何新明、桂林市臨桂區(qū)委書記何新明
沒(méi)有找到相關(guān)結(jié)果
已邀請(qǐng):
0 個(gè)回復(fù)