玉林交旅集團(tuán)董事長何剛簡歷,潘啟祥、李劍鋒、趙德偉、黃東紅、曾慶龍、莫黃華、黃玉玲領(lǐng)導(dǎo)班子
玉林交旅集團(tuán)董事長何剛簡歷是怎么樣的?原玉林交通旅游集團(tuán)董事長潘啟祥去哪了?玉林交旅集團(tuán)李劍鋒、趙德偉、黃東紅、曾慶龍、莫黃華、黃玉玲、周冬明、容蓉、曾慶龍、劉煥秋、楊青霞等領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任什么職務(wù)?
?
玉林交旅集團(tuán)是什么性質(zhì)的企業(yè)?玉林交旅集團(tuán)是國企嗎?玉林交旅集團(tuán)董事長什么級別?玉林交旅集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子有哪些成員?玉林交旅集團(tuán)下屬公司有哪些?玉林交通旅游投資集團(tuán)好嗎?
?
玉林交旅集團(tuán)是什么性質(zhì)的企業(yè)?玉林交旅集團(tuán)是國企嗎?玉林交旅集團(tuán)董事長什么級別?玉林交旅集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子有哪些成員?玉林交旅集團(tuán)下屬公司有哪些?玉林交通旅游投資集團(tuán)好嗎?
沒有找到相關(guān)結(jié)果
已邀請:
3 個回復(fù)
豌豆玩
贊同來自:
------
玉林交旅集團(tuán)董事長是正處級市直國企正職領(lǐng)導(dǎo)級別,一般集團(tuán)公司總經(jīng)理也是處級市直國企正職領(lǐng)導(dǎo)級別。
------
玉林交旅集團(tuán)董事長胡劍彪(簡歷):
胡劍彪,男,1966年12月生,漢族,籍貫廣西平南,1991年4月加入中國共產(chǎn)黨,中央黨校在職大學(xué)學(xué)歷。
------------------------------
曾任玉林市審計局黨組成員?、副局長;
2015年11月,擬任玉林市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子的市直屬企業(yè)正職;
2015年12月,玉林金融投資有限公司董事長;
2017年05月,玉林金融投資集團(tuán)黨委書記、董事長;
2022年03月,玉林交通旅游投資集團(tuán)董事長;
------------------------------
原玉林交旅集團(tuán)董事長何剛(簡歷):
何剛,男,1971年11月生,漢族,籍貫廣西興業(yè),2004年6月加入中國共產(chǎn)黨,大學(xué)學(xué)歷。
------------------------------
曾任玉林市玉東新區(qū)建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理;
2014年10月,擬提任市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子的市直屬企業(yè)正職;
2014年11月,玉林交通旅游投資集團(tuán)總經(jīng)理;
2019年02月,玉林交通旅游投資集團(tuán)董事長;
2022年03月,玉林城市建設(shè)投資集團(tuán)董事長;
------------------------------
原玉林交旅集團(tuán)董事長潘啟祥簡歷:
潘啟祥,男,1964 年出生,中共黨員,本科學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。?
------------------------------
1990-2005年,歷任中國建設(shè)銀行容縣支行行長、朝陽支行副行長、玉林分行副行長;
玉林城市建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理;
玉林城市建設(shè)投資有限公司董事長;
2014年10月,玉林交通投資有限公司董事長;
2015年01月,玉林交通旅游投資集團(tuán)黨委書記、董事長;
2018年06月,免去潘啟祥同志的玉林交通旅游投資集團(tuán)有限公司董事長職務(wù);
2018年06月,廣西農(nóng)墾集團(tuán)總經(jīng)理助理、悅桂田園文化旅游公司董事長,明陽農(nóng)場公司董事長;
2018年10月,廣西農(nóng)墾集團(tuán)總經(jīng)理助理、悅桂田園文化旅游公司董事長、黨委書記,明陽農(nóng)場公司董事長;
------------------------------
玉林交旅集團(tuán)李劍鋒簡歷:
李劍鋒,男,1981年3月生,漢族,籍貫廣西平南,2005年6月加入中國共產(chǎn)黨,大學(xué)學(xué)歷,工學(xué)學(xué)士。
------------------------------
曾任廣西玉林市城市建設(shè)投資有限公司房建項目管理部經(jīng)理;
廣西玉林市金品混凝土有限公司董事長(法定代表人);
2014年12月,擬提任玉林市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子的市直屬企業(yè)副職;
2015年01月,廣西玉林交通旅游投資集團(tuán)副總經(jīng)理;
2022年02月,廣西玉林市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨組成員、副局長;
------------------------------
卡樂壇
贊同來自:
卡樂壇
贊同來自: