吳文勇簡歷:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)副區(qū)長、公安局局長吳文勇,曾任良慶區(qū)副區(qū)長、公安局局長
吳文勇同志(簡歷):
吳文勇,男,漢族,1968年5月生,廣西玉林人,1991年6月加入中國共產(chǎn)黨,1991年7月參加工作,廣西區(qū)黨校本科班法律專業(yè)畢業(yè),在職本科。
-----------------------------
曾任廣西南寧市公安局西鄉(xiāng)塘區(qū)分局副局長,南寧市公安局拘留所所長(副處長級);
2011年05月,廣西南寧市公安局刑事偵查支隊副支隊長(副處長級,繼續(xù)試用);
2016年05月,廣西南寧市良慶區(qū)副區(qū)長、黨組成員,南寧市公安局良慶分局分局長、督察長(兼);
2024年03月,廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)副區(qū)長、黨組成員,南寧市公安局西鄉(xiāng)塘區(qū)分局分局長、督察長(兼);
-----------------------------
相關搜索:吳文勇簡介、南寧吳文勇簡歷、西鄉(xiāng)塘區(qū)吳文勇、南寧市公安局吳文勇
吳文勇,男,漢族,1968年5月生,廣西玉林人,1991年6月加入中國共產(chǎn)黨,1991年7月參加工作,廣西區(qū)黨校本科班法律專業(yè)畢業(yè),在職本科。
-----------------------------
曾任廣西南寧市公安局西鄉(xiāng)塘區(qū)分局副局長,南寧市公安局拘留所所長(副處長級);
2011年05月,廣西南寧市公安局刑事偵查支隊副支隊長(副處長級,繼續(xù)試用);
2016年05月,廣西南寧市良慶區(qū)副區(qū)長、黨組成員,南寧市公安局良慶分局分局長、督察長(兼);
2024年03月,廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)副區(qū)長、黨組成員,南寧市公安局西鄉(xiāng)塘區(qū)分局分局長、督察長(兼);
-----------------------------
相關搜索:吳文勇簡介、南寧吳文勇簡歷、西鄉(xiāng)塘區(qū)吳文勇、南寧市公安局吳文勇
沒有找到相關結果
已邀請:
2 個回復
來自微信號52327
贊同來自:
市人民政府決定:?
任林松同志為南寧市公安局副局長,免去其南寧市公安局青秀分局分局長和兼任的督察長職務;?
任馮奕華同志為南寧市公安局政治部副主任(副處長級),免去其南寧市公安局邕寧分局政治委員職務;?
任林東同志(女)為南寧市公安局副調(diào)研員,免去其南寧市公安局經(jīng)濟文化保衛(wèi)支隊政治委員職務;?
任周曉斌同志為南寧市公安局刑事偵查支隊支隊長(正處長級),免去其南寧市公安局禁毒支隊政治委員職務;?
任葛沛嵩同志為南寧市公安局巡邏警察支隊(南寧市公安局便衣偵查支隊、南寧市公安局城區(qū)警務支隊)政治委員,免去其南寧市公安局江南分局分局長和兼任的督察長職務;?
任鐘慶同志(女)為南寧市公安局禁毒支隊支隊長(正處長級),免去其南寧市公安局治安警察支隊(危險爆炸物品安全監(jiān)督管理分局)政治委員職務;?
任農(nóng)民同志為南寧市公安局禁毒支隊政治委員,免去其南寧市公安局良慶分局分局長和兼任的督察長職務;?
任甘效禹同志為南寧市公安局治安警察支隊(危險爆炸物品安全監(jiān)督管理分局)政治委員(正處長級),免去其南寧市公安局特警支隊政治委員職務;?
任周俊同志為南寧市公安局特警支隊政治委員(正處長級),免去其南寧市公安局巡邏警察支隊(便衣偵查支隊)政治委員職務;?
任農(nóng)建軍同志為南寧市公安局經(jīng)濟文化保衛(wèi)支隊支隊長(副處長級);?
任楊理蛟同志為南寧市公安局經(jīng)濟文化保衛(wèi)支隊政治委員(副處長級),免去其南寧市第二看守所所長職務;?
任謝鐵民同志為南寧市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊支隊長(副處長級),免去其南寧市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊政治委員職務;?
任王魯民同志為南寧市公安局邪教犯罪偵察支隊政治委員(副處長級),免去其南寧市公安局良慶分局政治委員職務;?
任王忠同志為南寧市公安局反恐怖偵察支隊(南寧市反恐怖工作協(xié)調(diào)小組辦公室)支隊長(主任)(副處長級);?
任程良德同志為南寧市公安局反恐怖偵察支隊(南寧市反恐怖工作協(xié)調(diào)小組辦公室)政治委員(副處長級),免去其南寧市公安局反恐怖偵察支隊(南寧市反恐怖工作協(xié)調(diào)小組辦公室)支隊長(主任)職務;?
任余繼魁同志為南寧市公安局法制支隊支隊長(副處長級),免去其南寧市公安局南湖分局政治委員職務;?
任陳通同志為南寧市第一看守所政治委員(副處長級);?
任藍常寧同志為南寧市第三看守所所長(副處長級),免去其南寧市第四看守所所長職務;?
任黃石泉同志為南寧市第三看守所政治委員(副處長級),免去其南寧市第四看守所政治委員職務;?
任黎迅同志為南寧市人民警察訓練學校校長(副處長級),免去其南寧市第一看守所政治委員職務;?
任張建武同志為南寧市公安局興寧分局分局長、督察長(兼),免去其南寧市公安局南湖分局分局長和兼任的督察長職務;?
任黎宏同志為南寧市公安局興寧分局政治委員,免去其南寧市公安局青秀分局政治委員職務;?
任尋湘濤同志為南寧市公安局江南分局分局長、督察長(兼),免去其南寧市公安局興寧分局分局長和兼任的督察長職務;?
任賴廳同志為南寧市公安局江南分局政治委員,免去其南寧市公安局反恐怖偵察支隊(南寧市反恐怖工作協(xié)調(diào)小組辦公室)政治委員職務;?
任傅來大同志為南寧市公安局青秀分局分局長、督察長(兼);?
任韋兆烈同志為南寧市公安局青秀分局政治委員,免去其南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局政治委員職務;?
任潘杰同志為南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局政治委員,免去其南寧市公安局江南分局政治委員職務;?
任王賀同志為南寧市公安局邕寧分局分局長、督察長(兼);?
任潘建光同志為南寧市公安局邕寧分局政治委員,免去其南寧市公安局巡邏警察支隊(便衣偵查支隊)副支隊長職務;?
任吳文勇同志為南寧市公安局良慶分局分局長、督察長(兼),免去其南寧市公安局刑事偵查支隊副支隊長職務;?
任吳永飛同志為南寧市公安局良慶分局政治委員;?
任黃勤民同志為南寧市公安局武鳴分局分局長、督察長(兼),免去其南寧市公安局法制支隊支隊長職務;?
任楊奇志同志為南寧市公安局武鳴分局政治委員,免去其南寧市第三看守所政治委員職務;?
任寧志忠同志為南寧市公安局南湖分局分局長、督察長(兼),免去其南寧市公安局高新分局分局長和兼任的督察長職務;?
任何明耿同志為南寧市公安局南湖分局政治委員,免去其南寧市公安局交通警察支隊副支隊長職務;?
任張堅同志為南寧市公安局高新分局分局長(正處長級)、督察長(兼),免去其南寧市公安局刑事偵查支隊支隊長職務;?
任潘堅同志為南寧市公安局高新分局政治委員,免去其南寧市公安局南寧—東盟經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))分局政治委員職務;?
任賴善同志為南寧市公安局青秀山風景名勝旅游區(qū)分局分局長、督察長(兼),免去其南寧市公安局邕寧分局分局長和兼任的督察長職務;?
任黃航同志(女)為南寧市公安局青秀山風景名勝旅游區(qū)分局政治委員,免去其南寧市公安局邪教犯罪偵察支隊政治委員職務;?
任羅友世同志為南寧市公安局廣西—東盟經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))分局分局長、督察長(兼),免去其南寧市公安局青秀山風景名勝旅游區(qū)分局政治委員職務;?
任梁志強同志為南寧市公安局廣西—東盟經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))分局政治委員;?
任曾鵬鑫同志為南寧六景工業(yè)園區(qū)管理委員會主任(兼);?
任何文明同志為上林縣象山工業(yè)園區(qū)管理委員會常務副主任(兼);?
任施杰同志為馬山縣蘇博工業(yè)園區(qū)管理委員會主任(兼),免去其廣西南寧五象新區(qū)規(guī)劃建設管理委員會辦公室主任和兼任的綜合服務中心主任職務;?
任李建華同志(女)為隆安華僑管理區(qū)(隆安縣寶塔醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū))管理委員會主任(兼);?
任陸永龍同志為南寧市西鄉(xiāng)塘產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會常務副主任(兼);?
任蘇元列同志為南寧市邕寧新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會常務副主任(兼);?
任王川同志為廣西良慶經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會主任(兼);?
任黃偉光同志為南寧市伊嶺工業(yè)發(fā)展管理委員會主任(兼);?
免去黃福來同志的南寧市發(fā)展和改革委員會副主任和兼任的南寧市重點項目建設辦公室副主任、南寧市舊城改建工作推進辦公室(南寧市歷史文化街區(qū)保護和修繕規(guī)劃建設辦公室)副主任職務;?
免去文瑞同志的南寧市發(fā)展和改革委員會副調(diào)研員職務;?
免去方小玉同志(女)的南寧市工業(yè)和信息化委員會副調(diào)研員職務;?
免去李文進同志的南寧市公安局刑事偵查支隊副支隊長職務;?
免去劉險峰同志的南寧市公安局刑事偵查支隊副支隊長職務;?
免去黃宏輝同志的南寧市公安局禁毒支隊副支隊長職務;?
免去朱俊雄同志的南寧市公安局特警支隊副支隊長職務;?
免去姚啟生同志的南寧市公安局興寧分局政治委員職務;?
免去王銘軍同志的南寧市公安局南寧—東盟經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))分局分局長和兼任的督察長職務;?
免去朱超同志的南寧市交通運輸局副調(diào)研員職務;?
免去黃任含同志的南寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會副調(diào)研員職務;?
免去余洪同志的廣西—東盟經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會(南寧華僑投資區(qū)管理委員會)副主任職務;?
免去阮冠三同志的南寧龍象谷國際旅游度假區(qū)管理委員會常務副主任職務;?
免去唐小若同志兼任的南寧六景工業(yè)園區(qū)管理委員會主任職務;?
免去李金旭同志兼任的上林縣象山工業(yè)園區(qū)管理委員會常務副主任職務;?
免去張自英同志(女)兼任的馬山縣蘇博工業(yè)園區(qū)管理委員會主任職務;?
免去甘誠同志兼任的隆安華僑管理區(qū)(隆安縣寶塔醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū))管理委員會主任職務;?
免去何史年同志兼任的南寧市西鄉(xiāng)塘產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會常務副主任職務;?
免去蘇寧同志兼任的南寧市邕寧新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會常務副主任職務;?
免去谷明佳同志兼任的廣西良慶經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會主任職務。?
2016年5月13日?
來自微信號52327
贊同來自:
市人民政府決定:
任覃禎威同志為南寧市人民政府調(diào)解處理土地山林水利糾紛辦公室主任(正處長級,試用期1年);
任薛建秋同志為南寧市信用體系建設工作辦公室副主任(副處長級);
任李文鋒同志為南寧市物價局副局長(副處長級);
任羅景文同志為南寧市工業(yè)和信息化委員會副主任;
任汪述斌同志為南寧市教育局副局長;
任黃玉燕同志(女)為南寧市科學技術局(市知識產(chǎn)權局)副局長(正處長級,試用期1年);
任吳宏飛同志為南寧市公安局副局長(正處長級,試用期1年);
任何鐵生同志為南寧市公安局調(diào)研員,免去其南寧市公安局特警支隊政治委員職務;
任王建同志為南寧市公安局刑事偵查支隊政治委員(正處長級,試用期1年),免去其南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局分局長職務;
任吳文勇同志為南寧市公安局刑事偵查支隊副支隊長(副處長級,繼續(xù)試用),免去其南寧市拘留所所長職務;
任李艷陽同志為南寧市公安局交通警察支隊政治委員(正處長級,試用期1年),免去其南寧市公安局興寧分局政治委員職務;
任吳泳樑同志為南寧市公安局警務督察支隊支隊長(副處長級),免去其南寧市第三看守所所長職務;
任玉建光同志為南寧市公安局警務督察支隊政治委員(副處長級),免去其南寧市公安局警務督察支隊支隊長職務;
任張大為同志為南寧市公安局出入境管理支隊支隊長(副處長級),免去其南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局政治委員職務;
任唐茂義同志為南寧市第三看守所所長(副處長級);
任邊立濤同志為南寧市拘留所所長(副處長級),免去其南寧市拘留所政治委員職務;
任磨立遠同志為南寧市拘留所政治委員(副處長級);
任張建武同志為南寧市公安局興寧分局政治委員(試用期1年);
任趙榮勝同志為南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局分局長(正處長級),免去其南寧市公安局刑事偵查支隊政治委員職務;
任韋兆烈同志為南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局政治委員(試用期1年);
任王永忠同志為南寧市公安局青秀山風景名勝旅游區(qū)分局分局長,免去其南寧市公安局青秀山風景名勝旅游區(qū)分局政治委員職務;
任隋有實同志為南寧市老齡工作委員會辦公室副主任(副處長級);
任梁小東同志為南寧市金融工作辦公室副主任(副處長級,試用期1年);
任黃恩厚同志為南寧市規(guī)劃管理局調(diào)研員,免去其南寧市規(guī)劃管理局副局長職務;
任覃光周同志為南寧市城市管理局(市城市管理綜合行政執(zhí)法局)副局長;
任劉正華同志為南寧市城市管理局(市城市管理綜合行政執(zhí)法局)副調(diào)研員,免去其南寧市城市管理局(市城市管理綜合行政執(zhí)法局)副局長、南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊政治委員(兼)職務;
任梁展同志為南寧市園林管理局副局長(正處長級,試用期1年);
任謝宏飛同志為南寧市交通運輸局副局長;
任甘樹美同志為南寧市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局副局長(副處長級);
任方發(fā)新同志為南寧市林業(yè)局副局長;
任梁楓同志(女)為南寧市商務局副局長;
任何家軍同志為南寧市文化新聞出版局副局長;
任李建華同志(女)為南寧市廣播電影電視局副局長;
任農(nóng)建和同志為南寧市糧食局副調(diào)研員;
任楊宙飛同志為南寧市投資促進局副局長;
任藍錦山同志為南寧市扶貧開發(fā)辦公室副主任;
任唐琨同志為南寧市城鄉(xiāng)數(shù)字化建設辦公室副主任;
任陳立樞同志為南寧—東盟經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))管理委員會副主任;
任曾貴寶同志為南寧—東盟經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))管理委員會副主任;
任梁開景同志為南寧市相思湖新區(qū)管理委員會副主任;
任陳創(chuàng)源同志為南寧市北部灣(廣西)經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃建設管理委員會辦公室(南寧五象新區(qū)開發(fā)建設指揮部、南寧保稅物流中心管理委員會)副主任(副指揮長);
任李桂同志為南寧市固定資產(chǎn)投資工作領導小組辦公室副主任(副處長級);
任李城同志為南寧市鐵路建設辦公室副主任(副處長級);
任廖磊同志為南寧市農(nóng)業(yè)機械化管理中心(市農(nóng)業(yè)機械化管理局)副主任(副局長);
任李皓同志為南寧市城市應急聯(lián)動中心副主任;
任范代軍同志為南寧市城市應急聯(lián)動中心副調(diào)研員;
任羅軍同志為南寧市市直機關后勤服務中心(市機關事務管理局)副主任(副局長);
任張振海同志為南寧市市直機關后勤服務中心(市機關事務管理局)副調(diào)研員;
任陸玉金同志(女)為南寧市人民政府地方志編纂辦公室副主任;
任韋壽明同志為南寧市二輕集體工業(yè)聯(lián)社副主任;
任馬志輝同志為廣西大明山國家級自然保護區(qū)管理局(南寧大明山風景旅游區(qū)管理委員會)副局長(副主任);
任韓漢才同志為南寧市機關車隊副處級調(diào)研員,免去其南寧市機關車隊隊長職務;
免去曾建雄同志的南寧市人民政府調(diào)解處理土地山林水利糾紛辦公室主任職務;
免去曾慶鉆同志的南寧市發(fā)展和改革委員會副主任職務;
免去王川同志的南寧市工業(yè)和信息化委員會副主任職務;
免去覃敏同志的南寧市公安局青秀山風景名勝旅游區(qū)分局分局長職務;
免去李光群同志的南寧市人力資源和社會保障局副調(diào)研員職務,退休;
免去梁文同志的南寧市城鄉(xiāng)建設委員會副主任職務;
免去李秋果同志(女)的南寧市廣播電影電視局副局長職務;
免去曾鵬鑫同志的南寧市商務局副局長職務;
免去羅家能同志的南寧—東盟經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))管理委員會副主任職務;
免去谷明佳同志兼任的南寧五象新區(qū)開發(fā)建設指揮部副指揮長職務。
2011年5月9日